Leif Sohnemann
Borkvej 7, 6950 Ringkøbing, DK Status: Ikke aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 1992 - 31. mar. 2014 |
Karrieren startede hos: | RINGKØBING DYREHOSPITAL LEIF SOHNEMANN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af RINGKØBING DYREHOSPITAL LEIF SOHNEMANN (31 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1992 hos RINGKØBING DYREHOSPITAL LEIF SOHNEMANN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Leif Sohnemann og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Leif nu besiddet i 31 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrlæger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RINGKØBING DYREHOSPITAL LEIF SOHNEMANN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2014
Registreringsdato: 31.03.2014 -
Nørhede-Hjortmose Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013 -
RINGKØBING DYREHOSPITAL LEIF SOHNEMANN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1992
Registreringsdato: 01.12.1992
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 31.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?