Kristian Selin Eidnes Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tonemester K.E.Andersen (Stifter) |
Største overskud: | 2.879' DKK MAINSTREAM ApS (2022) |
Største underskud: | -502' DKK Eidnes Studios Møn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.984' DKK MAINSTREAM ApS (2023) |
Største gæld: | 10.318' DKK MAINSTREAM ApS (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos MAINSTREAM ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tonemester K.E.Andersen (34 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1990 i Tonemester K.E.Andersen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Kristian Selin Eidnes Andersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Kristian nu besiddet i 34 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor andre forlystelser og fritidsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tonemester K.E.Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Eidnes Studios ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Eidnes Studios Fyn ApS
Via Eidnes Studios ApS -
Eidnes Studios Møn ApS
Via Eidnes Studios ApS
Direktørposter (3)
-
Eidnes Studios ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2003 -
Eidnes Studios Møn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2020 -
Eidnes Studios Fyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Eidnes Studios Møn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2020
Registreringsdato: 20.06.2020 -
Eidnes Studios Fyn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2019
Registreringsdato: 04.12.2019 -
MAINSTREAM ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2017
Registreringsdato: 20.02.2017
Blå bog (fortsat)
Kristian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Direktør
17.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2004 - 20.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ApS KBUS 17 NR. 2218 (Nu: Eidnes Studios ApS) fremviste et overskud på 1.411' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Eidnes Studios Møn ApS fremviste et underskud på 502' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 873' DKK (MAINSTREAM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 502' DKK (Eidnes Studios Møn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.984' DKK (MAINSTREAM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -312' DKK (Eidnes Studios Møn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Nynne Marie Selin Eidnes.