Niels Aage Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 1988 (36 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | N Å E SALG OG SERVICE NIELS AAGE ERIKSEN (Ejer) |
Største overskud: | 49.631' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -2' DKK BONNESENSGADE 2007 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 136.424' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 194.997' DKK JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 2293 (Nu: DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREENWISH ApS (20 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1988 ved N Å E SALG OG SERVICE NIELS AAGE ERIKSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Niels Aage Eriksen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 16 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med fotografiske artikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREENWISH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
JPS ADMINISTRATION A/S
Via GREENWISH ApS -
JPS EJENDOMME A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS AROS A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
JPS DANIA A/S
Via JPS ADMINISTRATION A/S -
Fredens Holding ApS
Via GREENWISH ApSNyt selskab -
Broderi Moderne ApS
Via Fredens Holding ApS
Direktørposter (1)
-
GREENWISH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
GREENWISH ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
GREENWISH ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024 -
K/S BONNESENSGADE 9-11,AALBORG
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2020
Registreringsdato: 02.12.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
07.05.2024 - 06.06.2024
Reel ejer
07.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
28.06.2004 - 20.05.2024
Direktør
28.06.2004 - Stadig aktiv
Ejer
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
26.03.2014 - 02.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2007 - 31.12.2015
Direktør
02.01.2011 - 23.10.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Niels Aage Eriksen ejer desuden også holdingselskabet Fredens Holding ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet Fredens Holding ApS ejes der også andele i Broderi Moderne ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Niels Aage Eriksen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S BONNESENSGADE 9-11,AALBORG landede et overskud på 4.694' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BONNESENSGADE 2007 ApS landede et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.001' DKK (A/S PSE 38 NR. 2293 (Nu: DANSK ADMINISTRATIONS CENTER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 135.256' DKK (JPS EJENDOMME ApS (Nu: JPS EJENDOMME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.202' DKK (GREENWISH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Ole Mølby.