Hanne Munk Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALLE-SKO FÅREVEJLE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 682' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største underskud: | -399' DKK Bostedet Oasen ApS (2021) |
Største egenkapital: | 488' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største gæld: | 4.208' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Bostedet Oasen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hanne Munk Nielsen (15 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1986 hos ALLE-SKO FÅREVEJLE ApS (tidligere SHB 122 ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Hanne Munk Nielsen i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 3. november 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1988 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. november 1988.
Repræsentant (2)
-
Livsgnisten Odsherred
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.02.2023 -
Gamle Scene
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Gamle Scene
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
Livsgnisten Odsherred
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
Bostedet Oasen ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020
Blå bog (fortsat)
Hanne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.07.2020 - 17.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.03.1989 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.11.1986 - 03.11.1988
Ejerandel: Intet ejerskab