Martin Bistrup
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CATHARSIS I/S V/MARTIN BISTRUP & CLAUS ANKERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 954' DKK Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 838' DKK Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.883' DKK Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martin Bistrup (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 hos CATHARSIS I/S V/MARTIN BISTRUP & CLAUS ANKERSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Claus Sarbo Ankersen at Martin Bistrup stiftede CATHARSIS I/S V/MARTIN BISTRUP & CLAUS ANKERSEN den dag i maj 1999. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 7 måneder, før stoppet d. 31. december 1999.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med fodtøj. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bistrup & Nør ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Bistrup & Nør ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2016
Registreringsdato: 01.08.2016 -
Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2016
Registreringsdato: 05.07.2016 -
Martin Bistrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
05.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.09.2006 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.05.1999 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bistrup & Nør IVS (Nu: Bistrup & Nør ApS) kunne fremvise et overskud på 954' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Camilla Nør-Jensen.