Per Brun
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1998 (26 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FOUGAZ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.109' DKK EMMERYS ApS (2022) |
Største underskud: | -18.683' DKK EMMERYS ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.234' DKK EMMERYS ApS (2016-17) |
Største gæld: | 104.773' DKK EMMERYS ApS (2022) |
Flest årsværk: | 203 årsværk hos EMMERYS ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af FOUGAZ ApS (26 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 ved FOUGAZ ApS (tidligere EMMERYS' ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Per Brun nu besiddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 433' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FOUGAZ ApS
Via PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS
Direktørposter (2)
-
PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.1998 -
FOUGAZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
The Bread Station ApS (Nu: TBSA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
The Bread Station ApS (Nu: TBSA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2016
Registreringsdato: 16.02.2016 -
EMMERYS CPH ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 28.03.11)
Fratrådt som direktørDato: 05.10.2011
Registreringsdato: 05.10.2011
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.06.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
16.02.2016 - 23.01.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.10.2000 - 05.10.2011
Bestyrelsesmedlem
26.02.2004 - 09.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.03.2011 - 06.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Brun er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -184' DKK. Gennem sit holdingselskab PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS har Per dermed også andele i FOUGAZ ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Per Brun, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS landede et overskud på 3.372' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor PER BRUN HOLDING ApS. ÅRHUS landede et underskud på 668' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.845' DKK (EMMERYS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.726' DKK (EMMERY'S ApS (Nu: FOUGAZ ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.580' DKK (EMMERYS ApS).