Per Holmelin Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1993 (31 år) |
Karrieren startede hos: | PER NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 733' DKK HOLMELIN EJENDOMME ApS (2016) |
Største underskud: | -84' DKK MP STÅL ApS (2016) |
Største egenkapital: | 10.003' DKK HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.186' DKK HOLMELIN EJENDOMME ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HOLMELIN EJENDOMME ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER NIELSEN (18 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1993 i PER NIELSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Per Holmelin Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Per i 18 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLMELIN EJENDOMME ApS
Via HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HOLMELIN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2011 -
HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
MP STÅL ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2017
Registreringsdato: 02.11.2017 -
PER NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.06.2011
Registreringsdato: 24.06.2011
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.09.2008 - Stadig aktiv
Ejer
24.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.09.2008 - 02.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.09.1993 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1996 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Holmelin Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.003' DKK. Igennem holdingselskabet HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS har Per derfor også ejerandele i HOLMELIN EJENDOMME ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Holmelin Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HOLMELIN EJENDOMME ApS kunne offentliggøre et overskud på 733' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MP STÅL ApS kunne offentliggøre et underskud på 84' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 289' DKK (HOLMELIN EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.003' DKK (HOLMELIN NIELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.445' DKK (HOLMELIN EJENDOMME ApS).