Henrik Bo Holst-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.506' DKK GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (2023-24) |
Største underskud: | -1.805' DKK Ganer & Robenhagen Ejendom ApS (2020) |
Største egenkapital: | 6.068' DKK HBJ HOLDING AALBORG ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.564' DKK Ganer & Robenhagen Ejendom ApS (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (35 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1985 i GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (tidligere U H N I ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Bo Holst-Jensen i 35 år, inden stoppet d. 17. januar 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen optikere. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 3.506' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HBJ HOLDING AALBORG ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S
Via HBJ HOLDING AALBORG ApS
Direktørposter (1)
-
HBJ HOLDING AALBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2005
Tidslinje (22)
-
GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
HBJ HOLDING AALBORG ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
HBJ HOLDING AALBORG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.1985 - 17.01.2021
Direktør
20.12.1985 - 18.01.2021
Reel ejer
06.10.2005 - 04.09.2023
Bestyrelsesmedlem
18.01.2021 - 14.08.2024
Reel ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Ejer
06.10.2005 - 04.09.2023
Direktør
06.10.2005 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2016 - 10.09.2021
Reel ejer
27.06.2016 - 10.09.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.06.2016 - 17.11.2020
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.1992 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S fremviste et overskud på 2.405' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ganer & Robenhagen Ejendom ApS fremviste et underskud på 1.805' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 3.506' DKK (GANER & ROBENHAGEN. NORDJYDSK KONTAKTLINSEKLINIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 401' DKK (Ganer & Robenhagen Ejendom ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.068' DKK (HBJ HOLDING AALBORG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 816' DKK (Ganer & Robenhagen Ejendom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Hanna Berith Holst-Jensen.