Peter Kresten Knudsen
Karrieren startede hos: | PETER KNUDSEN. TVIS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.196' DKK PETER KRESTEN KNUDSEN ApS (Nu: DAN STOCK ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -855' DKK KNUDSENS PLANTAGE TRADING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 18.337' DKK PETER KRESTEN KNUDSEN ApS (Nu: DAN STOCK ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 11.901' DKK PETER KRESTEN KNUDSEN ApS (Nu: DAN STOCK ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos A/S AUTOMOBILFORRETNINGEN VULKAN, K. KNUDSEN (Nu: PETER KNUDSEN. TVIS A/S) (2017-18) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos PETER KNUDSEN. TVIS A/S (tidligere A/S AUTOMOBILFORRETNINGEN VULKAN, K. KNUDSEN) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Kresten Knudsen i 59 år 3 måneder, før stoppet d. 14. januar 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor avl af pelsdyr mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 som viste et overskud på 394' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Spa og Sauna ApS
Via KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Spa og Sauna ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2019 -
KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2001
Tidslinje (21)
-
KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
A/S AUTOMOBILFORRETNINGEN VULKAN, K. KNUDSEN (Nu: PETER KNUDSEN. TVIS A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2020
Registreringsdato: 03.06.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
29.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
15.09.1959 - 14.01.2019
Ejer
28.04.1971 - 05.07.2021
Direktør
31.10.2014 - 14.01.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.11.2001 - 03.06.2020
Direktør
21.11.2001 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.05.1977 - 14.01.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.07.1997 - 01.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KNUDSENS PLANTAGE HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 812' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KNUDSENS PLANTAGE TRADING ApS kunne fremvise et underskud på 855' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Poul Erik Knudsen.