Christian Machholdt Østergaard
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 1998 - 31. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | C & M Gruppen v/Christian Machholdt (Ejer) |
Største overskud: | 47' DKK Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S (2023) |
Største underskud: | -425' DKK HAUSER SECURITIES FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Nu: HAUSER FINANCE A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 10.190' DKK Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S (2023) |
Største gæld: | 18.145' DKK MHL DK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af C & M Gruppen v/Christian Machholdt (10 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1998 ved C & M Gruppen v/Christian Machholdt (tidligere C & M v/Christian Machholdt) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Machholdt Østergaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Christian i 10 år 4 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUH Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (49)
-
MUH Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
23.09.2019 - 20.08.2024
Ejer
23.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
28.06.2023 - 31.05.2024
Reel ejer
28.06.2023 - 01.04.2024
Ejerandel: 12,5% -
Direktør
22.08.2019 - 02.02.2024
Reel ejer
22.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 46,67% -
Stifter, Direktør og Ejer
08.04.2015 - 21.06.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2015 - 10.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Machholdt Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MUH Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 23' DKK. Gennem sit holdingselskab MUH Holding ApS har Christian dermed også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Machholdt Østergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Villa No. 1 (Aloha, Marbella) P/S landede et overskud på 47' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MUH Holding ApS landede et underskud på 5' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Gunvor Sundgaard Happe.