Bjarke Sandbæk Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Consulit v/Bjarke Kristensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Consulit v/Bjarke Kristensen (29 år 11 måneder) |
Det startede i 1994 i Consulit v/Bjarke Kristensen (tidligere Bsk Data v/Bjarke Kristensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bjarke Sandbæk Kristensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Bjarke nu bestreddet i 29 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor reparation af computere og ydre enheder.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Consulit v/Bjarke Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
MINDCORE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2007
Registreringsdato: 22.10.2007 -
SAP3PARTY ApS (Nu: DANCONCEPT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2007
Registreringsdato: 03.05.2007 -
MINDCORE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2004
Registreringsdato: 27.02.2004
Blå bog (fortsat)
Bjarke har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.02.2004 - 22.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.02.2000 - 03.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab