Caroline Elizabeth Aller
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1995 (29 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Personalegruppen I/S v/Caroline Aller (Ejer) |
Største overskud: | 41.750' DKK AC GRUPPEN ApS (2021) |
Største underskud: | -4.265' DKK CEA 2010 HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 34.274' DKK CEA 2010 HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 64.300' DKK PERSONALEGRUPPEN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 874 årsværk hos PERSONALEGRUPPEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af AC GRUPPEN ApS (19 år) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1995 hos Personalegruppen I/S v/Caroline Aller (tidligere PERSONALEGRUPPEN I/S V/CAROLINE ALLER) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Anne Ostenfeldt at Caroline Elizabeth Aller stiftede Personalegruppen I/S v/Caroline Aller den dag i februar 1995. Titlen som Ejer og Stifter havde Caroline i 10 år 3 måneder, inden stoppet den 31. maj 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEA 2010 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AC GRUPPEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via CEA 2010 HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CEA 2010 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
AC GRUPPEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
PERSONALEGRUPPEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
PERSONALEGRUPPEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021
Blå bog (fortsat)
Caroline har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.04.2005 - 03.05.2024
Reel ejer
30.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2008 - 01.01.2023
Reel ejer
17.01.2013 - 02.12.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.08.2005 - 30.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2011 - 13.03.2017
Direktør
25.09.2012 - 13.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Caroline Elizabeth Aller er desuden ejer af holdingselskabet AC GRUPPEN ApS (ejer pt. 50%). Gennem holdingselskabet AC GRUPPEN ApS ejes der også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Caroline Elizabeth Aller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AC GRUPPEN ApS landede et overskud på 41.750' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CEA 2010 HOLDING ApS landede et underskud på 4.265' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.957' DKK (CEA 2010 HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.059' DKK (CEA 2010 HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.702' DKK (AC GRUPPEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Caroline' netværk er Jens Bang Liebst.