Kurt Sand Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KURT SAND ØSTERGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 4.911' DKK KVA DIESEL A/S (Nu: KVA VIND A/S) (2015) |
Største underskud: | -2.898' DKK KVA DIESEL HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 3.981' DKK KVA DIESEL ApS (2023) |
Største gæld: | 9.008' DKK KVA DIESEL A/S (Nu: KVA VIND A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KVA DIESEL ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af KURT SAND ØSTERGAARD (42 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1981 hos KURT SAND ØSTERGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kurt Sand Østergaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Kurt nu besiddet i 42 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor serviceydelser i forbindelse med planteavl.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KURT SAND ØSTERGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KVA DIESEL ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
KVA DIESEL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KVA Vind Service ApS
Via KVA DIESEL HOLDING ApS -
KVA Wind Int. ApS
Via KVA DIESEL HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KVA Wind Int. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2018 -
KVA Vind Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2018 -
KVA DIESEL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
KVA Wind Int. A/S (Nu: KVA Wind Int. ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
KVA VIND A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
KVA VIND A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2021
Registreringsdato: 12.01.2021
Blå bog (fortsat)
Kurt har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.12.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
29.11.2018 - 31.10.2023
Direktør
29.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
03.04.2009 - 28.11.2022
Bestyrelsesmedlem
03.04.2009 - 23.04.2020
Bestyrelsesmedlem
12.01.2021 - 28.11.2022
Ejerandel: 100%
Kurt Sand Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KVA DIESEL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 702' DKK. Igennem sit holdingselskab KVA DIESEL HOLDING ApS har Kurt dermed også ejerandele i KVA DIESEL ApS (20-24.99%), KVA Vind Service ApS (100%) samt KVA Wind Int. ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kurt Sand Østergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KVA DIESEL A/S (Nu: KVA VIND A/S) fremviste et overskud på 4.911' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KVA DIESEL HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.898' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.553' DKK (KVA DIESEL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.442' DKK (KVA Wind Int. A/S (Nu: KVA Wind Int. ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.981' DKK (KVA DIESEL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.598' DKK (KVA Wind Int. A/S (Nu: KVA Wind Int. ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Jan Højvang Østergaard.