Bodil Sund
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nordsjællands Begravelsesforretning v/Bodil Sund (Ejer) |
Største overskud: | 885' DKK Nordsjællands Begravelsesforretning ApS (2016-17) |
Største underskud: | -237' DKK Nordsjællands Begravelsesforretning ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.411' DKK Sund Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.980' DKK Nordsjællands Begravelsesforretning ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Nordsjællands Begravelsesforretning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordsjællands Begravelsesforretning v/Bodil Sund (27 år 2 måneder) |
Det hele startede i 1997 i Nordsjællands Begravelsesforretning v/Bodil Sund (tidligere Fredensborg-Humlebæk og Espergærde Begravelsesforretning v/Bodil Sund) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bodil Sund og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Bodil nu bestreddet i 27 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor bedemænd og begravelsesvæsen.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Nordsjællands Begravelsesforretning v/Bodil Sund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordsjællands Begravelsesforretning ApS
Via Sund Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Sund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SKØNHEDSBAREN APS (Nu: SUND HOLDING II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.12.2021
Registreringsdato: 23.12.2021 -
SKØNHEDSBAREN APS (Nu: SUND HOLDING II ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.09.2016
Registreringsdato: 29.09.2016 -
Nordsjællands Begravelsesforretning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.09.2016
Registreringsdato: 29.09.2016
Blå bog (fortsat)
Bodil har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.07.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
08.08.2016 - 23.12.2021
Ejer
09.08.2016 - 29.09.2016
Reel ejer
30.09.2016 - 23.12.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2016 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
01.07.2011 - 24.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Bodil Sund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sund Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.406' DKK. Gennem holdingselskabet Sund Holding ApS har Bodil derfor også andele i Nordsjællands Begravelsesforretning ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Bodil Sund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Nordsjællands Begravelsesforretning ApS kunne fremvise et overskud på 885' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Nordsjællands Begravelsesforretning ApS kunne fremvise et underskud på 237' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 489' DKK (Nordsjællands Begravelsesforretning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.406' DKK (Sund Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (SKØNHEDSBAREN APS (Nu: SUND HOLDING II ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Vibeke Andersen Sund.