Ejner Sønniksen
Karrieren startede hos: | NOMUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.750' DKK DAN GØDNING A/S (2020) |
Største underskud: | -6.623' DKK DAN GØDNING A/S (2021) |
Største egenkapital: | 87.394' DKK DAN GØDNING A/S (2022) |
Største gæld: | 278.792' DKK DAN GØDNING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos HANS SØNNIKSEN. KORN. FODERSTOFFER & BRÆNDSEL A/S (Nu: NOMUS A/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i NOMUS A/S (tidligere HANS SØNNIKSEN. KORN. FODERSTOFFER & BRÆNDSEL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ejner Sønniksen i 30 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 2. oktober 2000.
I dag arbejder virksomheden med serviceydelser i forbindelse med planteavl. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.821' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Dansk Kur, Spa og Wellness I/S v/Ejner Sønniksen og Reiner Wieben
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ES HOLDING, KOLDING ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
Eccex ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SAGA SOLUTIONS DENMARK ApS
Via ES HOLDING, KOLDING ApS -
SANUS INVEST ApS
Via ES HOLDING, KOLDING ApS -
ZITEWARE ApS
Via ES HOLDING, KOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
SANUS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2007 -
ZITEWARE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2016 -
SAGA SOLUTIONS DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2010 -
Eccex ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2014
Tidslinje (46)
-
ONEMINUTESHOP IVS (Nu: Eccex ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021 -
ES HOLDING, KOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2019
Registreringsdato: 04.10.2019 -
ONEMINUTESHOP IVS (Nu: Eccex ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2016
Registreringsdato: 15.09.2016
Blå bog (fortsat)
Ejner har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.06.2007 - 04.10.2019
Ejer
28.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2014 - 15.09.2016
Direktør
28.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.09.2016 - Stadig aktiv
Ejer
07.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2007 - 01.06.2016
Ejer
30.06.2009 - 08.05.2016
Ejer
09.05.2016 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ejner Sønniksen er desuden indehaver af holdingselskabet SANUS INVEST ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet SANUS INVEST ApS ejes der også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Ejner Sønniksen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SANUS INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.325' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ZITEWARE ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.802' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.821' DKK (HANS SØNNIKSEN. KORN. FODERSTOFFER & BRÆNDSEL A/S (Nu: NOMUS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.768' DKK (DAN GØDNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 85.481' DKK (DAN GØDNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.331' DKK (ZITEWARE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ejner' netværk er Reiner Wieben.