Thorkild Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | T. I. Krydderier v/Thorkild Poulsen (Ejer) |
Største overskud: | 241' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2021) |
Største underskud: | -270' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2022) |
Største egenkapital: | 4.096' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2021) |
Største gæld: | 52' DKK JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T. I. Krydderier v/Thorkild Poulsen (28 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1996 ved T. I. Krydderier v/Thorkild Poulsen (tidligere Thorkild Poulsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thorkild Poulsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Thorkild nu besiddet i 28 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T. I. Krydderier v/Thorkild Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2019
Registreringsdato: 26.09.2019 -
JYSK BRØNDBORING A/S (Nu: Brandevejens Anpartsselskab)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2000
Registreringsdato: 29.06.2000 -
Thorkild Poulsen (Nu: T. I. Krydderier v/Thorkild Poulsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1996
Registreringsdato: 01.07.1996
Blå bog (fortsat)
Thorkild har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2000 - 26.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab