Mariann Græsdal Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1983 (41 år) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER MARIAN GRÆSDAL HANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 823' DKK WENDELBO BLOMSTER ApS (2020-21) |
Største underskud: | -127' DKK WENDELBO BLOMSTER ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.668' DKK Wendelbo Blomster Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.680' DKK WENDELBO BLOMSTER ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos WENDELBO BLOMSTER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af WENDELBO BLOMSTER ApS (35 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1983 ved UDLEJER MARIAN GRÆSDAL HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mariann Græsdal Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mariann i 34 år 2 måneder, før fratrædelsen den 29. november 2017.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wendelbo Blomster Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WENDELBO BLOMSTER ApS
Via Wendelbo Blomster Holding ApS
Direktørposter (2)
-
WENDELBO BLOMSTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.1988 -
Wendelbo Blomster Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
WENDELBO BLOMSTER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Wendelbo Blomster Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Wendelbo Blomster Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Mariann har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - 14.12.1988
Ejer
15.12.1988 - 19.05.2022
Direktør og Reel ejer
15.12.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.03.2019 - 15.03.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1983 - 29.11.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mariann Græsdal Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wendelbo Blomster Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.668' DKK. Igennem sit holdingselskab Wendelbo Blomster Holding ApS har Mariann dermed også ejerandele i WENDELBO BLOMSTER ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mariann Græsdal Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor WENDELBO BLOMSTER ApS fremviste et overskud på 823' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor WENDELBO BLOMSTER ApS fremviste et underskud på 127' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 343' DKK (WENDELBO BLOMSTER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.668' DKK (Wendelbo Blomster Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.389' DKK (WENDELBO BLOMSTER ApS).