Mette Kristine Gjelstrup Amtoft
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1994 (30 år) |
Karrieren startede hos: | Amtoft Organisationspsykologi (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Amtoft Organisationspsykologi (30 år) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1994 ved Amtoft Organisationspsykologi (tidligere CAND.PSYCH. METTE AMTOFT) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Mette Kristine Gjelstrup Amtoft og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Mette nu besiddet i 30 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden undervisning i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Amtoft Organisationspsykologi
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Complead I/S v/Mette Amtoft & A rne Vestergaard (Nu: Complead I/S v/Mette Amtoft & Arne Vestergaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
Complead I/S v/Mette Amtoft & A rne Vestergaard (Nu: Complead I/S v/Mette Amtoft & Arne Vestergaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2005
Registreringsdato: 01.09.2005 -
AMTOFT & STRØIER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Mette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Complead I/S v/Mette Amtoft & A rne Vestergaard (Nu: Complead I/S v/Mette Amtoft & Arne Vestergaard)Stifter og Ejer
01.09.2005 - 30.11.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1997 - 01.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Niels Wilhelm Kahlke.