Benny Bjerg Larsen
Karrieren startede hos: | OLE WESTERGAARD MODE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.356' DKK A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.249' DKK BENNY BJERG LARSEN A/S (Nu: CB Retail 2022 ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 23.320' DKK A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 32.709' DKK A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 6.000 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS) (2023) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i OLE WESTERGAARD MODE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Benny Bjerg Larsen i 19 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 21. januar 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. maj 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMEN ØSTERGADE 14, NYK F V/BENNY BJERG LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
CHRISTIAN BJERG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
BBL ApS (Nu: JAC Invest 2023 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
BBL ApS (Nu: JAC Invest 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
BBL ApS (Nu: JAC Invest 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023
Blå bog (fortsat)
Benny har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1983 - 05.10.2020
Direktør
01.11.1983 - 06.12.2022
Ejer
23.01.1997 - 20.12.2023
Direktør
10.01.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1990 - 19.09.2022
Bestyrelsesmedlem
01.01.1990 - 19.09.2022
Reel ejer
19.03.1996 - 19.04.2018
Reel ejer
20.04.2018 - 21.12.2022
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2006 - 24.01.2020
Reel ejer
01.05.2011 - 24.01.2020
Ejerandel: 50%
Benny Bjerg Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i CHRISTIAN BJERG ApS der præsenterede et overskud på 609' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i BENNY BJERG LARSEN A/S (Nu: CB Retail 2022 ApS) der præsenterede et underskud på 1.249' DKK.
Benny har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år 11 måneder fra 1983 til 2020 hos JAC Invest 2023 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 814' DKK (A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 51' DKK (BBL ApS (Nu: JAC Invest 2023 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.440' DKK (A/S PSE 38 NR. 1993 (Nu: Lineage Regstrup ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 468' DKK (BBL ApS (Nu: JAC Invest 2023 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Christian Bjerg.