Thomas Wahl
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 1991 (33 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRO-SHOP BIRKERØD TENNISKLUB V/THOMAS WAHL (Ejer) |
Største overskud: | 428' DKK Thomas Wahl Holding ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 861' DKK Thomas Wahl Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 429' DKK Thomas Wahl Holding ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Thomas Wahl Holding ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PRO-SHOP BIRKERØD TENNISKLUB V/THOMAS WAHL (12 år 1 måned) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 i PRO-SHOP BIRKERØD TENNISKLUB V/THOMAS WAHL som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Wahl der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Thomas i 12 år 1 måned, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor sportsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Wahl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WT-Courts and Camps ApS
Via Thomas Wahl Holding ApS -
Tennisakademiet ApS
Via Thomas Wahl Holding ApS
Direktørposter (3)
-
WT-Courts and Camps ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
Tennisakademiet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2019 -
Thomas Wahl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Tennisakademiet IVS (Nu: Tennisakademiet ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2019
Registreringsdato: 27.03.2019 -
WT-Courts and Camps ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2019
Registreringsdato: 01.03.2019 -
Thomas Wahl Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.06.2018
Registreringsdato: 15.06.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.03.2019 - 31.12.2019
Direktør
27.03.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - 03.01.2021
Reel ejer
04.01.2021 - 02.01.2022
Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.02.2009 - 13.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.05.1991 - 30.06.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Thomas Wahl Holding ApS fremviste et overskud på 428' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 206' DKK (WT-Courts and Camps ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 861' DKK (Thomas Wahl Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (Tennisakademiet IVS (Nu: Tennisakademiet ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Nils Trier Madsen.