Per Thostrup
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 1982 (42 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER PER THOSTRUP (Ejer) |
Største overskud: | 591' DKK A/S CARSTEN BALLE. LISBJERG MASKINSTATION (Nu: C.B. SØNDERVANG A/S) (2021) |
Største underskud: | -1.388' DKK MUNK ENERGY A/S (2015) |
Største egenkapital: | 5.126' DKK A/S CARSTEN BALLE. LISBJERG MASKINSTATION (Nu: C.B. SØNDERVANG A/S) (2021) |
Største gæld: | 8.953' DKK NORDIC BIOENERGY ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NORDIC BIOENERGY ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER PER THOSTRUP (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1982 hos GÅRDEJER PER THOSTRUP i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Per Thostrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Per i 39 år 5 måneder, inden stoppet den 23. januar 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. januar 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THOSTRUP MASKINSERVICE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NORDIC BIOENERGY ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (2)
Tidslinje (40)
-
Alam Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
Orleans Energy Limited ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.04.2023
Registreringsdato: 05.04.2023 -
SEVEN WELLS INVESTMENT A/S (Nu: SELSKABET XX ANNO 2017 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2023
Registreringsdato: 12.02.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.1986 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
16.11.2021 - 05.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2021 - 26.08.2021
Direktør
16.11.2021 - 05.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2018 - 30.11.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 20.12.2021
Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - 12.02.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.08.1982 - 23.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Orleans Energy Limited ApS landede et overskud på 83' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NORDIC BIOENERGY ApS landede et underskud på 1.033' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 423' DKK (A/S CARSTEN BALLE. LISBJERG MASKINSTATION (Nu: C.B. SØNDERVANG A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 325' DKK (Alam Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.803' DKK (A/S CARSTEN BALLE. LISBJERG MASKINSTATION (Nu: C.B. SØNDERVANG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -364' DKK (Alam Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Hans Thostrup.