Søren Hans Lenander
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WRM CARS AND BOATS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af SL Trading (8 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2006 ved WRM CARS AND BOATS ApS (tidligere LENANDER AUTOMOBILER ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Søren Hans Lenander i 2 år 9 måneder, før stoppet den 30. november 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. november 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL Trading
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SL Trading (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.01.2016
Registreringsdato: 12.01.2016 -
LENANDER AUTOMOBILER ApS (Nu: WRM CARS AND BOATS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2008
Registreringsdato: 30.11.2008 -
LENANDER AUTOMOBILER ApS (Nu: WRM CARS AND BOATS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2006
Registreringsdato: 16.02.2006
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.02.2006 - 30.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab