René Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Hus 15 Skagen Strand v/Lene Gjelstrup m.fl. (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Århus II (21 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1998 ved I/S Hus 15 Skagen Strand v/Lene Gjelstrup m.fl. (tidligere I/S Hus 15 Skagen Strand v/Majbritt Aaby Deløvenbo M Fl) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Majbritt Aaby Delövenbo, Anja Klindt, Alice Ulla Klindt, Jesper Delövenbo at René Larsen stiftede I/S Hus 15 Skagen Strand v/Lene Gjelstrup m.fl. den dag i januar 1998. Rollen som Ejer og Stifter har René nu bestreddet i 6 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S Århus II
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
René Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
I/S Vedbæk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2005
Registreringsdato: 13.03.2005 -
René Larsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005 -
I/S Hus 15 Skagen Strand v/Majbritt Aaby Deløvenbo M Fl (Nu: I/S Hus 15 Skagen Strand v/Lene Gjelstrup m.fl.) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004
Blå bog (fortsat)
René har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 13.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Niels Finne.