Bent Erling Braüner
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEPADAN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 488.734' DKK SILKEBORG FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -385.206' DKK SILKEBORG FORSYNING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 4.007.211' DKK SILKEBORG FORSYNING A/S (2019) |
Største gæld: | 784.849' DKK SILKEBORG FJERNVARME A/S (Nu: SILKEBORG VARME A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos SILKEBORG GENBRUG OG AFFALD A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brauner Consult V/Bent Brauner (24 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1982 ved BEPADAN ApS (tidligere DANSK KLIMAINDUSTRI ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Bent Erling Braüner i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen den 15. december 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brauner Consult V/Bent Brauner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Andelsboligforening "Overdrevet"
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.07.2023
Tidslinje (40)
-
Andelsboligforening "Overdrevet"
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
SILKEBORG VAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2010
Registreringsdato: 25.05.2010 -
SILKEBORG SPILDEVAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2010
Registreringsdato: 25.05.2010
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2013 - 21.04.2023
Reel ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 11 måneder fra 1984 til 2002 hos FREMO INVENTAR A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.011' DKK (SILKEBORG VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.175' DKK (SILKEBORG FJERNVARME A/S (Nu: SILKEBORG VARME A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.859.426' DKK (SILKEBORG FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 673' DKK (SILKEBORG FORSYNING ERHVERV A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Annemarie Madsen.