Lars Christian Grosskopff Svenningsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | THY CARAVANUDLEJNING V/LARS CHR. G. SVENNINGSEN (Ejer) |
Største overskud: | 6.078' DKK AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK (2020-21) |
Største underskud: | -1.358' DKK L.I.S. HOLDING THISTED ApS (2018) |
Største egenkapital: | 40.365' DKK AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK (2022-23) |
Største gæld: | 41.830' DKK AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK (2019-20) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af SUPER BEST THISTED ApS (25 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 ved THY CARAVANUDLEJNING V/LARS CHR. G. SVENNINGSEN i rollen som Ejer. Lars Christian Grosskopff Svenningsen erhvervede virksomheden THY CARAVANUDLEJNING V/LARS CHR. G. SVENNINGSEN d. 1. juni 1995. Lars der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Lars i 6 år, før stoppet den 30. juni 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.I.S. HOLDING THISTED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SUPER BEST THISTED ApS
Via L.I.S. HOLDING THISTED ApS
Direktørposter (2)
-
L.I.S. HOLDING THISTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2003 -
SUPER BEST THISTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.1999
Tidslinje (7)
-
AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2013
Registreringsdato: 26.01.2013 -
AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2004
Registreringsdato: 31.01.2004 -
L.I.S. HOLDING THISTED ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2003
Registreringsdato: 16.12.2003
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2004 - 26.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.06.1995 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Christian Grosskopff Svenningsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L.I.S. HOLDING THISTED ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.414' DKK. Gennem holdingselskabet L.I.S. HOLDING THISTED ApS har Lars derfor også andele i SUPER BEST THISTED ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Lars Christian Grosskopff Svenningsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor L.I.S. HOLDING THISTED ApS kunne fremvise et overskud på 1.964' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor L.I.S. HOLDING THISTED ApS kunne fremvise et underskud på 1.358' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.153' DKK (AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 116' DKK (FAVØR THISTED ApS (Nu: SUPER BEST THISTED ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 40.365' DKK (AKTIESELSKABET THISTED BRYGHUS & THISTED MINERALVANDSFABRIK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -122' DKK (FAVØR THISTED ApS (Nu: SUPER BEST THISTED ApS)).