Morten Bruun
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Morten Bruun (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Morten Bruun (39 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1985 ved Morten Bruun (tidligere HR MORTEN BRUUN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Bruun og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Morten nu bestreddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Morten Bruun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
HOLBÆK AMTS INDKØBSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002 -
HOLBÆK AMTS INDKØBSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.1996
Registreringsdato: 30.01.1996 -
HR MORTEN BRUUN (Nu: Morten Bruun) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1985
Registreringsdato: 01.04.1985
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.01.1996 - 01.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Per Jørn Hald Abrahamsen.