Steffen Edmund Hindkjær
Erhvervsaktiv: | 26. nov. 1976 - 31. dec. 2013 |
Karrieren startede hos: | BISTED & HINDKJÆR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.463' DKK VICH 1277 A/S (Nu: TL NORDIC A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.516' DKK VICH 1277 A/S (Nu: TL NORDIC A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 27.916' DKK ApS SPKR 4 NR. 2943 (Nu: CARLSEN EUROPA A/S) (2017) |
Største gæld: | 26.402' DKK VICH 1277 A/S (Nu: TL NORDIC A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SNEDKERMESTER KASPER NIELSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEFFEN HINDKJÆR (28 år 8 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Steffen Edmund Hindkjær. Første gang Steffen var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1976 ved BISTED & HINDKJÆR A/S (tidligere A. BISTED & E. HINDKJÆR ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Steffen Edmund Hindkjær i 17 år 7 måneder, før fratrædelsen den 4. juli 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. juli 1994.
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
EKSPERTHUSET ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2024
Registreringsdato: 16.03.2024 -
SCSK 2511 ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
SALES-FORCE1 A/S (Nu: GRAPE A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2020
Registreringsdato: 23.03.2020
Blå bog (fortsat)
Steffen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 47 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
26.05.1999 - 08.03.2024
Ejer
20.11.2001 - 27.09.2005
Reel ejer
20.11.2001 - 16.03.2024
Ejer
28.09.2005 - 16.03.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2009 - 01.08.2018
Bestyrelsesmedlem
02.08.2018 - 23.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2006 - 01.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.09.1997 - 25.06.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor M. S. TRADING ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS) fremviste et overskud på 789' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor M. S. TRADING ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS) fremviste et underskud på 154' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 719' DKK (SALES-FORCE1 A/S (Nu: GRAPE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (M. S. TRADING ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.074' DKK (VICH 1277 A/S (Nu: TL NORDIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 379' DKK (M. S. TRADING ApS (Nu: HINDKJÆR INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Peter Braüner Hindkjær.