Søren Rounborg
Erhvervsaktiv: | 31. mar. 1984 - 1. jan. 2002 |
Karrieren startede hos: | SØREN ROUNBORG (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN ROUNBORG (40 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1984 i SØREN ROUNBORG med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Rounborg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 40 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN ROUNBORG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Furn 4 You I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002 -
Furn 4 You I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.02.2000
Registreringsdato: 14.02.2000 -
GRINDSTED MØBELFABRIK A/S (Nu: HANEX FURNITURE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.05.1992
Registreringsdato: 25.05.1992
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.03.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
14.02.2000 - 01.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.07.1987 - 25.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab