Burhan Ozcan
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIRUM STEAK & PIZZA CENTER I/S V/BURHAN OZCAN & MEHMET SARI (Ejer) |
Største overskud: | 132' DKK MILLENNIUM PIZZA IVS (Nu: OREGANO PIZZA & BURGERHOUSE IVS) (2014) |
Største underskud: | -534' DKK Ken Pizzeria & Burgerhouse ApS (Nu: B.O. ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 99' DKK MILLENNIUM PIZZA IVS (Nu: OREGANO PIZZA & BURGERHOUSE IVS) (2015) |
Største gæld: | 1.013' DKK MILLENNIUM PIZZA IVS (Nu: OREGANO PIZZA & BURGERHOUSE IVS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Repstore ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af VIRUM STEAK & PIZZA CENTER I/S V/BURHAN OZCAN & MEHMET SARI (8 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1995 ved VIRUM STEAK & PIZZA CENTER I/S V/BURHAN OZCAN & MEHMET SARI som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Burhan Ozcan der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Burhan i 8 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Repstore ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Repstore ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2018
Tidslinje (22)
-
Repstore ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Repstore ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
Repstore ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Burhan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.05.2018 - 30.09.2022
Ejer
18.05.2018 - 30.09.2022
Direktør
18.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2022 - 19.06.2023
Ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.03.2018 - 15.03.2018
Reel ejer
15.03.2018 - 15.03.2018
Direktør
15.03.2018 - 09.05.2018
Direktør og Ejer
01.07.2018 - 01.07.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.02.2014 - 13.12.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.08.2007 - 12.08.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MILLENNIUM PIZZA IVS (Nu: OREGANO PIZZA & BURGERHOUSE IVS) fremviste et overskud på 132' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MILLENNIUM PIZZA IVS (Nu: OREGANO PIZZA & BURGERHOUSE IVS) fremviste et underskud på 495' DKK.