Rene Arnsfelt
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SmartDNA (Ejer) |
Største overskud: | 118' DKK WFL ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 143' DKK WFL ApS (2022-23) |
Største gæld: | 276' DKK WFL ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WFL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SmartDNA (28 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1996 hos SmartDNA (tidligere RENE ARNSFELT) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rene Arnsfelt og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Rene nu bestreddet i 28 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden telekommunikation.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SmartDNA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Arnsfelt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WFL ApS
Via Arnsfelt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
WFL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021 -
Arnsfelt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2021
Tidslinje (16)
-
WFL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
Arnsfelt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021 -
Arnsfelt Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2021
Registreringsdato: 25.06.2021
Blå bog (fortsat)
Rene har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.04.2005 - 01.09.2012
Direktør
28.02.2008 - 15.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2001 - 18.06.2003
Direktør
18.06.2003 - 27.11.2003
Direktør
01.05.2004 - 02.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Rene Arnsfelt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Arnsfelt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 128' DKK. Igennem holdingselskabet Arnsfelt Holding ApS har Rene derfor også ejerandele i WFL ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Rene Arnsfelt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor WFL ApS kunne offentliggøre et overskud på 118' DKK.