René Kenneth Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMMEN TORVET 6 V/RENE K OLSEN (Ejer) |
Største overskud: | 18.383' DKK Søborg Hovedgade 56 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -4.090' DKK BALLAST WATER MONITORING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 54.877' DKK HOTEL SCT. THOMAS ApS (2018-19) |
Største gæld: | 118.035' DKK Søborg Hovedgade 56 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos HOTEL SCT. THOMAS ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOTEL SCT. THOMAS ApS (24 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 i EJENDOMMEN TORVET 6 V/RENE K OLSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af René Kenneth Olsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde René i 14 år 2 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HOTEL SCT. THOMAS ApS
Via RO HOLDING ApS -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Via RO HOLDING ApS -
Søborg Hovedgade 56 ApS
Via RO HOLDING ApS -
Methodica Ventures ApS
Via RO HOLDING ApS -
Methodica Management ApS
Via Methodica Ventures ApS
Direktørposter (3)
-
Søborg Hovedgade 56 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2018 -
HOTEL SCT. THOMAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.1999 -
RO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
BALLAST WATER MONITORING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Thoravej ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
Thoravej ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.03.2021
Registreringsdato: 11.03.2021
Blå bog (fortsat)
René har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
04.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via RO HOLDING ApS -
Reel ejer
26.01.2016 - 31.05.2019
Direktør
26.01.2016 - 11.03.2021
Reel ejer
01.06.2019 - 31.10.2022
Bestyrelsesmedlem
11.03.2021 - 31.10.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.04.2018 - 30.12.2019
Direktør
11.04.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2010 - 04.04.2019
Ejer
13.01.2010 - Stadig aktiv
Direktør
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Søborg Hovedgade 56 ApS fremviste et overskud på 18.383' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor RO HOLDING ApS fremviste et underskud på 2.594' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.091' DKK (Søborg Hovedgade 56 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 76' DKK (BALLAST WATER MONITORING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 47.800' DKK (RO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (BALLAST WATER MONITORING A/S).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Andreas Junge.