Tonny Antonsen
Karrieren startede hos: | ÅRBO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos ÅRBO A/S (tidligere HAMMERSCHMIDT FOTO A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tonny Antonsen i 14 år 9 måneder, før stoppet d. 18. maj 1987.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. november 1992.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ÅRHUS BADMINTON KLUB'S CAFETERIA V/TONNY ANTONSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
ANTONSEN SHOPS I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
AARHUS BADMINTONKLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ANTONSEN SHOPS I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.09.2024
Registreringsdato: 24.09.2024 -
AARHUS BADMINTONKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
AN-MARINE I/S V/TONNY ANTONSEN & KAI NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2007
Registreringsdato: 30.09.2007
Blå bog (fortsat)
Tonny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Repræsentant
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.02.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1990 - 30.09.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.07.1972 - 18.05.1987
Ejerandel: Intet ejerskab