Henrik Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OAF INVEST ApS (Revisor) |
Største overskud: | 10.822' DKK JOHNS BILPLEJE ApS (2017) |
Største underskud: | -2.251' DKK EYVIND GREGERSEN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 48.415' DKK FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS (2023) |
Største gæld: | 47.357' DKK FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS (2014) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos JOHNS BILPLEJE ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (25 år 7 måneder) |
Det startede i 1985 ved OAF INVEST ApS (tidligere HDSYVGODE-ApS) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Henrik Larsen i 22 år 9 måneder, før stoppet den 6. oktober 2008.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 334' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
FONDEN HOUSE OF INNOVATION (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
FONDEN HOUSE OF INNOVATION (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
Statsautoriseret Revisor Henrik Larsen (Nu: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2013
Registreringsdato: 31.01.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.06.1987 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
12.09.2003 - 18.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
12.09.2003 - 11.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN HOUSE OF INNOVATION der præsenterede et underskud på 146' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 1999 til 2002 hos A/S AF 8.3.2011 KOLDING.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.947' DKK (FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 89' DKK (FONDEN HOUSE OF INNOVATION).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.415' DKK (FONDEN KOLDING HOTEL APARTMENTS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (2R-CONSULT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Gitte Lindbo Larsen.