Niels Honoré
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Honore (Ejer) |
Største overskud: | 2.359' DKK FYSIODANMARK ApS (2023) |
Største underskud: | -610' DKK FYSIODANMARK ApS (2014) |
Største egenkapital: | 5.043' DKK FYSIODANMARK ApS (2023) |
Største gæld: | 22.835' DKK KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS (2022) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS HONORE HOLDING ApS (22 år) |
Erhvervskarrieren startede i 1999 hos Niels Honore (tidligere Klinik for Fysioterapi v/Niels Honore) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niels Honoré der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Niels i 5 år 3 måneder, før stoppet d. 25. oktober 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS HONORE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS
Via NIELS HONORE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2002 -
NIELS HONORE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
FYSIODANMARK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2014
Registreringsdato: 13.03.2014 -
KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.05.2012
Registreringsdato: 05.05.2012 -
FYSIODANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2012
Registreringsdato: 21.03.2012
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.09.2002 - Stadig aktiv
Direktør
26.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.04.2011 - 13.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
06.05.2002 - 05.05.2012
Direktør
26.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.11.2004 - 16.11.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.07.1999 - 25.10.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS kunne fremvise et overskud på 786' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS kunne fremvise et underskud på 149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.359' DKK (FYSIODANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.043' DKK (FYSIODANMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 955' DKK (ApS KBUS 17 NR. 2117 (Nu: NIELS HONORE HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Dige Erichsen.