Steffen Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BÜLOW & MADSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gamers Coin (5 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 hos BÜLOW & MADSEN HOLDING ApS (tidligere BüLOW & KIRKEGAARD HOLDING ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Steffen Kirkegaard i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 13. september 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning af computere og it-udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. juli 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gamers Coin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
Gamers Coin (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019 -
R.A.S.K. Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017 -
R.A.S.K. Holding IVS
Tilknyttet som direktørDato: 24.12.2015
Registreringsdato: 24.12.2015
Blå bog (fortsat)
Steffen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.12.2015 - 01.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.02.2000 - 13.09.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.03.2000 - 05.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab