Lennart Dahlqvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1977 (47 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | STAR PLAST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af LD PLAST V/LENNART DAHLQVIST (21 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved STAR PLAST ApS (tidligere STAR SERVICE ApS) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lennart Dahlqvist i 12 år 9 måneder, før fratrædelsen den 3. april 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. april 1990.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LD PLAST V/LENNART DAHLQVIST (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2011
Registreringsdato: 31.05.2011 -
STAR SERVICE ApS (Nu: STAR PLAST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.04.1990
Registreringsdato: 03.04.1990 -
STAR SERVICE ApS (Nu: STAR PLAST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.1990
Registreringsdato: 03.04.1990
Blå bog (fortsat)
Lennart har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
16.01.1990 - 31.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.1977 - 03.04.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lennart' netværk er Marianne Borggreen Krämer.