Inge Kristine Trap Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDICINSK KONULENT TJENESTE AF 1999 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.911' DKK Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) (2021) |
Største underskud: | -114' DKK Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 3.806' DKK Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.751' DKK Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEDICINSK KONULENT TJENESTE AF 1999 I/S (7 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1999 ved MEDICINSK KONULENT TJENESTE AF 1999 I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Helle Egholm Wanner-Olsen at Inge Kristine Trap Nielsen stiftede MEDICINSK KONULENT TJENESTE AF 1999 I/S den dag i januar 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Inge i 7 år 6 måneder, før stoppet den 5. juli 2006.
Virksomheden opererede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Handicapkonsulenterne ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (11)
-
Handicapkonsulenterne ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2022
Registreringsdato: 16.01.2022 -
minedonationer.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2018
Registreringsdato: 02.09.2018 -
Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2016
Registreringsdato: 08.07.2016
Blå bog (fortsat)
Inge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2015 - 02.09.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.10.2015 - 08.07.2016
Ejer
16.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.10.2006 - 01.11.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 05.07.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Handicapkonsulenterne IVS (Nu: Handicapkonsulenterne ApS) kunne fremvise et overskud på 1.605' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er Bo Jensen.