Søren Holm-Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aalborg Bilindretning ApS (Ejer) |
Største overskud: | 794' DKK THERMOFLEX ApS (Nu: Aalborg Bilindretning ApS) (2023) |
Største underskud: | -123' DKK AA-Bilindretning ApS (Nu: Selskabet af den 1. juni 2023 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 2.443' DKK THERMOFLEX ApS (Nu: Aalborg Bilindretning ApS) (2015) |
Største gæld: | 1.635' DKK THERMOFLEX ApS (Nu: Aalborg Bilindretning ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos THERMOFLEX ApS (Nu: Aalborg Bilindretning ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Holm-Rasmussen 2018 (5 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2014 i Aalborg Bilindretning ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaen Stefan Hangstrup Jacobsen at Søren Holm-Rasmussen stiftede Aalborg Bilindretning ApS den dag i januar 2014. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Søren nu besiddet i 1 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 794' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Holm-Rasmussen 2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejendomsselskabet Keldbakgård I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
AA-Bilindretning ApS (Nu: Selskabet af den 1. juni 2023 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
Keldbakgårdsvej I/S
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2021
Registreringsdato: 14.03.2021 -
Ejendomsselskabet Keldbakgård I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2019 - 28.11.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
06.02.2020 - 14.03.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 30.09.2015
Direktør
05.06.2014 - 15.12.2015
Ejer
01.10.2015 - 03.12.2015
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AA-Bilindretning ApS (Nu: Selskabet af den 1. juni 2023 ApS) landede et overskud på 313' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AA-Bilindretning ApS (Nu: Selskabet af den 1. juni 2023 ApS) landede et underskud på 123' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ronald Frendrup Lund.