Bjarne Moestrup Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 272' DKK HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (2019) |
Største underskud: | -970' DKK HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (2015) |
Største egenkapital: | 124' DKK DANSKE AALEFISKERES FÆLLESSALG F.M.B.A. (2016) |
Største gæld: | 5.514' DKK HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af H W LARSEN & SØNNER I/S (47 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu mange år siden hos HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Moestrup Larsen i 44 år 9 måneder, før stoppet d. 8. juni 2021.
Nu arbejder virksomheden med sø- og kysttransport af passagerer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 243' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
H W LARSEN & SØNNER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2004
Tidslinje (9)
-
HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2021
Registreringsdato: 08.06.2021 -
HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019 -
HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2019
Registreringsdato: 31.05.2019
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.1977 - Stadig aktiv
Ejer
14.01.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.09.1976 - 08.06.2021
Ejer
27.11.1996 - 31.05.2019
Direktør
19.05.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2011 - 31.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS kunne offentliggøre et overskud på 272' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HANS WILLIAM LARSEN & SØNNER ApS kunne offentliggøre et underskud på 970' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Flemming Moestrup Larsen.