Karsten Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1980 (44 år) |
Karrieren startede hos: | CITY REVISION ÅRHUS I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.612' DKK RGDREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2014) |
Største underskud: | -1.775' DKK RGDREVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB) (2015) |
Største egenkapital: | 8.993' DKK CASANTI HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 7.022' DKK CYLCO ApS (Nu: MAXINNO ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos REVISORGRUPPEN DANMARK (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af CITY REVISION ÅRHUS I/S (23 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1980 ved CITY REVISION ÅRHUS I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Ole Peter Schaldemose at Karsten Madsen stiftede CITY REVISION ÅRHUS I/S den dag i september 1980. Rollen som Ejer og Stifter havde Karsten i 23 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2004.
Ejendomme (4)
Tidslinje (32)
-
RGD REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2018
Registreringsdato: 24.05.2018 -
KOMPLEMENTARSELSKABET RGD REVISION ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2018
Registreringsdato: 24.05.2018 -
RGD REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (Nu: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB) (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014
Blå bog (fortsat)
Karsten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
19.11.2021 - 06.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2014 - 24.05.2018
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2008 - 03.09.2009
Ejer
01.01.2014 - 24.05.2018
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2009 - 20.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2004 til 2010 hos KOMPLEMENTARSELSKABET CITYREVISION ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 194' DKK (REVISORGRUPPEN DANMARK).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 205' DKK (CYLCO ApS (Nu: MAXINNO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.081' DKK (REVISORGRUPPEN DANMARK).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.345' DKK (CYLCO ApS (Nu: MAXINNO ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Hans Gert Lavdal Jakobsen.