Niels Hartmann
Karrieren startede hos: | HARTMANNS HANDELS-COMPAGNI. AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Det hele startede for alvor for flere år siden ved HARTMANNS HANDELS-COMPAGNI. AKTIESELSKAB med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Hartmann i 56 år 1 måned, før stoppet den 28. maj 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. oktober 2001.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LÆGEPRAKSIS V/NIELS HARTMANN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015 -
GODFRED BIRKEDAL HARTMANNS FAMILIEFOND (Nu: Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2003
Registreringsdato: 20.01.2003 -
HARTMANNS HANDELS-COMPAGNI. AKTIESELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2001
Registreringsdato: 28.05.2001
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 77 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.11.2017 - 01.07.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1987 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.08.1997 - 20.01.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.1945 - 28.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 56 år 1 måned fra 1945 til 2001 hos HARTMANNS HANDELS-COMPAGNI. AKTIESELSKAB.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Mikael Hammelev Petersen.