Lena Praem Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LPH Udlejning (Stifter) |
Største overskud: | 7.505' DKK JPHKS A/S (2015-16) |
Største underskud: | -579' DKK LÆGERS & TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR SJÆLLAND REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2021-22) |
Største egenkapital: | 8.974' DKK JPHKS A/S (2017-18) |
Største gæld: | 5.447' DKK JPHKS A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos EDC Møn ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LPH Udlejning (33 år 10 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1990 i LPH Udlejning (tidligere C P S Trådagentur Lena Praem Jensen) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Lena Praem Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Lena nu besiddet i 33 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LPH Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Praem Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EDC Møn ApS
Via Praem Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Praem Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2018 -
EDC Møn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
JPHKS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2021
Registreringsdato: 05.08.2021 -
STORSTRØMS FORSIKRING G/S (Nu: STORSTRØM FORSIKRING G/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018 -
EDC Møn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018
Blå bog (fortsat)
Lena har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2017 - 05.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lena Praem Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Praem Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.350' DKK. Gennem sit holdingselskab Praem Holding ApS har Lena dermed også andele i EDC Møn ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Lena Praem Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor EDC Møn ApS landede et overskud på 1.830' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor EDC Møn ApS landede et underskud på 239' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 434' DKK (LÆGERS & TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR SJÆLLAND REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 189' DKK (EDC Møn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.857' DKK (LÆGERS & TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR SJÆLLAND REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 743' DKK (EDC Møn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lena' netværk er Peter Hansen.