Kurt Jørgensen
Karrieren startede hos: | KURT JØRGENSEN (Ejer) |
Det begyndte for alvor for længe siden i KURT JØRGENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kurt Jørgensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kurt nu besiddet i 52 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KURT JØRGENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
SKÅSTRUP BRUGSFORENING (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2006
Registreringsdato: 20.12.2006 -
SKÅSTRUP BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2005
Registreringsdato: 24.11.2005 -
SKÅSTRUP BRUGSFORENING (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2005
Registreringsdato: 24.11.2005
Blå bog (fortsat)
Kurt har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.09.1995 - 24.11.2005
Bestyrelsesmedlem
24.11.2005 - 20.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 1995 til 2005 hos SKÅSTRUP BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Anette Sejr Christoffersen.