Lasse Kruse Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUD. MADSEN MANUFACTURING CO. ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af RUD. MADSEN MANUFACTURING CO. ApS (27 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1987 ved RUD. MADSEN MANUFACTURING CO. ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lasse Kruse Mogensen i 27 år 3 måneder, før stoppet den 8. oktober 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rud. Madsen Manufacturing Co
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
RUD. MADSEN MANUFACTURING CO. ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2014
Registreringsdato: 08.10.2014 -
Rud. Madsen Manufacturing Co (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
RUD. MADSEN MANUFACTURING CO. ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.1987
Registreringsdato: 01.07.1987
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.1987 - 08.10.2014
Ejerandel: Intet ejerskab