Jan Højen Dalum
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAM. HØJEN ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Højen BioBrændsel (10 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos FAM. HØJEN ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Jan Højen Dalum i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 9. juni 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor landbrugsmaskinstationer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Højen BioBrændsel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
KORNING ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2014
Registreringsdato: 17.06.2014 -
Højen BioBrændsel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014 -
KORNING ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2007
Registreringsdato: 29.10.2007
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.10.2007 - 17.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.01.2005 - 09.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab