Cedomir Rajin Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROF. TAGRENS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af 2cre8 (4 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 i PROF. TAGRENS ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Cedomir Rajin Pedersen i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor tagdækningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. september 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2cre8
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
2cre8 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020 -
Chainfist Music I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2015
Registreringsdato: 17.08.2015 -
Chainfist Music I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2014
Registreringsdato: 01.04.2014
Blå bog (fortsat)
Cedomir har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - 17.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.01.2005 - 01.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab