Svend Aage Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOBFORUM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -509' DKK JOBFORUM ApS (2021) |
Største egenkapital: | 790' DKK JOBFORUM ApS (2014) |
Største gæld: | 16' DKK JOBFORUM ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Haveservice (10 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2004 ved JOBFORUM ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Aage Hansen i 7 år 2 måneder, før stoppet den 14. juni 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor arbejdsformidlingskontorer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et underskud på 5' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Haveservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Guldborgsund skakklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Sydøstlollands Skakklub (Nu: Guldborgsund skakklub)
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
AOF Lolland
Fratrådt som repræsentantDato: 11.12.2022
Registreringsdato: 11.12.2022 -
AOF Lolland
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022
Blå bog (fortsat)
Svend har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
10.11.2022 - 11.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2004 - 14.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2004 til 2011 hos JOBFORUM ApS.
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jens Pedersen.