Henning Zacho Larsen
Karrieren startede hos: | ASX NR. 3933 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.115' DKK BUNDGAARD KØLETEKNIK, VEJLE ApS (Nu: BUNDGAARD KØLETEKNIK. VEJLE A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.634' DKK LINDVED TOTALBYG A/S (2018) |
Største egenkapital: | 11.565' DKK CHR. PANBO A/S (2020) |
Største gæld: | 15.366' DKK CHR. PANBO A/S (2016) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos BUNDGAARD KØLETEKNIK, VEJLE ApS (Nu: BUNDGAARD KØLETEKNIK. VEJLE A/S) (2017) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos ASX NR. 3933 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Zacho Larsen i 14 år, før stoppet d. 20. januar 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 1988.
Ejendomme (1)
Tidslinje (70)
-
E/F FYRKLIT (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2019
Registreringsdato: 14.02.2019 -
LINDVED TOTALBYG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2017
Registreringsdato: 19.05.2017 -
MEKA-SIGN REKLAME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2017
Registreringsdato: 24.03.2017
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2014 - 14.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2007 - 19.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2004 - 24.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.1996 - 15.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Zacho Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos MEKA SIGN A/S (Nu: Datoselskabet af 12. april 2019 ApS) der præsenterede et overskud på 1.962' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos MEKA SIGN A/S (Nu: Datoselskabet af 12. april 2019 ApS) der præsenterede et underskud på 782' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 9 måneder fra 1996 til 2017 hos Datoselskabet af 12. april 2019 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.890' DKK (BUNDGAARD KØLETEKNIK, VEJLE ApS (Nu: BUNDGAARD KØLETEKNIK. VEJLE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.336' DKK (CHR. PANBO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.436' DKK (BUNDGAARD KØLETEKNIK, VEJLE ApS (Nu: BUNDGAARD KØLETEKNIK. VEJLE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Bjarke Poulsen.