Palle Ørnsholt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTER INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skjern Å Kanofart og Vester Mølle Dambrug og Røgeri (10 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 hos VESTER INVEST ApS som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Palle Ørnsholt Jensen i 7 år 1 måned, inden stoppet den 19. januar 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skjern Å Kanofart og Vester Mølle Dambrug og Røgeri
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (10)
Tidslinje (5)
-
Skjern Å Kanofart og Vester Mølle Dambrug og Røgeri (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
VESTER INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2011
Registreringsdato: 19.01.2011 -
VESTER INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2011
Registreringsdato: 19.01.2011
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2003 - 19.01.2011
Direktør
27.05.2009 - 19.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab