Mikael Løhr Wilken
Erhvervsaktiv: | 11. nov. 2003 - 31. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2003 (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wilken Retouch (9 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mikael Løhr Wilken. Første gang Mikael var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2003 hos AKTIESELSKABET AF 11. NOVEMBER 2003 som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mikael Løhr Wilken i , inden stoppet den 13. november 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. september 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Wilken Retouch (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Mikael Wilken Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020 -
Mikael Wilken Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020
Blå bog (fortsat)
Mikael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 9 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.01.2014 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2019 - 05.08.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2003 - 13.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab